KRS 0000143980
NIP8951718333
REGON93221412000000
Nazwa"ASP POLAND" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"ASP POLAND" -
Data rejestracji 18 gru 2002 (22 lata temu) 18 gru 2002
Data usunięcia 21 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKOŁOWSKA, 84, WROCŁAW, 51-111, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8951718333
data rejestracji 01 lip 2000
status Czynny
25102010260000150203842697
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
70102010260000120203842713
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
73102010260000160203842754
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
75102010260000100203842721
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPRZEMYSŁAW WIETRZYK
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF JERZY MOSUR
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW TOMASZ GIEL
Wspólnik
2002-12-18
2015-04-21
47 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.850 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ARKADIUSZ KONRAD RODZIEWICZ
Wspólnik
2002-12-18
2008-05-10
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.600 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
SEBASTIAN DOMINIK PRZEKWAS
Wspólnik
2002-12-18
2015-04-21
47 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.850 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ BRAŃSKI POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOW2 SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BORGOSIA INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI 10X S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W PÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ NOW2 SP. Z O.O. MICHAŁ BRAŃSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WITUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ KRZYSZTOFEM SIEROTĄ. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW EXTRADOM.PL SP. Z O.O.
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
KRZYSZTOF SIEROTA POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HIGHCASTLE SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JADHAVE HOLDINGS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI ALBEMUTH INWESTYCJE S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ HIGHCASTLE SP. Z O.O. KRZYSZTOF SIEROTA WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW EXTRADOM.PL SP. Z O.O.
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
JACEK ŚWIDERSKI POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EURYDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 96,44% AKCJI W SPÓŁCE ORFE SPÓŁKA AKCYJNA, W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 3,56% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. JACEK ŚWIDERSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z KRZYSZTOFEM SIEROTĄ ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW EXTRADOM.PL SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
SEBASTIAN DOMINIK PRZEKWAS
PREZES
2002-12-18
2015-04-21
PRZEMYSŁAW TOMASZ GIEL
WICEPREZES
2002-12-18
2015-04-21
ARKADIUSZ KONRAD RODZIEWICZ
WICEPREZES
2002-12-18
2008-05-10
KATARZYNA ALEKSANDRA GIEL
WICEPREZES
2008-05-10
2013-11-14
2002-12-18
2015-04-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-18
2015-04-21
"ASP POLAND" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-18
2015-04-21
MIKOŁOWSKA, 84, WROCŁAW, 51-111, WROCŁAW, POLSKA
2010-10-15
2015-04-21
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2010-10-15
2015-04-21
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2010-10-15
2015-04-21
5813Z - WYDAWANIE GAZET
2010-10-15
2015-04-21
5814Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2010-10-15
2015-04-21
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2010-10-15
2015-04-21
5829Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
2010-10-15
2015-04-21
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2010-10-15
2015-04-21
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2010-10-15
2015-04-21
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2010-10-15
2015-04-21
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie