KRS 0000303525
NIP5272567516
REGON14129975100000
NazwaEHOLIDAY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEHOLIDAY.PL
Data rejestracji 09 kwi 2008 (16 lat temu) 09 kwi 2008
Data usunięcia 02 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NAŁĘCZOWSKA, 14, LUBLIN, 20-701, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 129000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272567516
data rejestracji 11 mar 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAKAMIL RUCIŃSKI
reprezentant
PAWEŁ BOŻKO
reprezentant
ADAM ROGALIŃSKI
reprezentant
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
MARIUSZ KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2008-04-09
2017-11-30
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ SZYMANEK
Wspólnik
2008-04-09
2017-11-30
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ CHABROWSKI
Wspólnik
2008-04-09
2017-11-30
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-10-13
2011-02-28
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66000 ZŁOTYCH
01498443900000
NZOLO HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2011-02-28
2017-11-30
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-11-30
2020-10-02
129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 129.000,00 ZŁ
06060011800000
URSZULA CHABROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-09
2008-10-13
TOMASZ WIEWIÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-09
2008-10-13
MARCIN KWIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-09
2008-10-13
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
JACEK ŚWIDERSKI POSIADA 99,95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EURYDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BRIDGE 20 ENTERPRISES LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 97,41% AKCJI W SPÓŁCE ORFE SPÓŁKA AKCYJNA, W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59 % AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ BRIDGE 20 ENTERPRISES LIMITED. JACEK ŚWIDERSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z KRZYSZTOFEM SIEROTĄ ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW NOCOWANIE.PL SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W EHOLIDAY.PL SP. Z O.O.
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ BRAŃSKI POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOW2 SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BORGOSIA INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI 10X S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W PÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ NOW2 SP. Z O.O. MICHAŁ BRAŃSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ KRZYSZTOFEM SIEROTĄ. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW NOCOWANIE.PL SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W EHOLIDAY.PL SP. Z O.O.
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
KRZYSZTOF SIEROTA POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HIGHCASTLE SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JADHAVE HOLDINGS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI ALBEMUTH INWESTYCJE S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ JADHAVE HOLDINGS LIMITED. KRZYSZTOF SIEROTA WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW NOCOWANIE.PL SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W EHOLIDAY.PL SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.
MARIUSZ KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-09
2017-11-30
TOMASZ SZYMANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2017-11-30
TOMASZ CHABROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-09
2017-11-30
ADAM HENRYK WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-13
2011-02-28
MAŁGORZATA ANNA BARTNICKA NEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-28
2017-11-30
PAWEŁ BOŻKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-30
2020-10-02
ADAM ROGALIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-30
2020-10-02
KAMIL RUCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-30
2020-10-02
2008-04-09
2018-06-19
GRUPA EHOLIDAY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-09
2012-10-09
CIOŁKA, 16, WARSZAWA, 01-443, WARSZAWA, POLSKA
2012-10-09
2018-06-19
AL. JEROZOLIMSKIE, 148, WARSZAWA, 02-326, WARSZAWA, POLSKA
2018-06-19
2020-02-03
UL. JUTRZENKI, 137 A, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie