KRS 0000371362
NIP5322028024
REGON14265594600000
NazwaJW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJW INVESTMENTS
Data rejestracji 06 gru 2010 (14 lat temu) 06 gru 2010
Data usunięcia 08 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 2, WARSZAWA, 00-030, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1794000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@JW-INVESTMENTS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #910 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROBERT MIECZYSŁAW KRASSOWSKI
Wspólnik
2010-12-06
2013-09-12
15.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 775.000,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW WIESŁAW KRASSOWSKI
Wspólnik
2010-12-06
2012-02-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁ
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Wspólnik
2012-02-15
2012-03-16
4.000 /CZTERY TYSIĄCE/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ. /DWIEŚCIE TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.
JANUSZ RYSZARD MACIEJEWSKI
Wspólnik
2012-03-16
2014-07-01
3.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-09-12
2023-11-08
34230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1711500 ZŁ
22191419200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARIF ZENOLLARI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-13
2023-11-08
ROBERT MIECZYSŁAW KRASSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-06
2015-04-13
2010-12-06
2012-02-15
"ALKOR TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-15
2013-03-28
ALKOR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-06
2013-03-28
TADEUSZA, 4, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA
Km 62/20
2023-01-09
2023-02-21
1178.96 PLN
Nc-e 1748217/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk Kancelaria Komornicza nr XI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie