KRS 0000139804
NIP9570778385
REGON19205803900000
NazwaWAKACJE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWAKACJE.PL
Data rejestracji 24 sty 2003 (22 lata temu) 24 sty 2003
Data usunięcia 20 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9570778385
data rejestracji 27 wrz 2000
status Czynny
78105017641000002420813780
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
24105017641000002460111392
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
46105017641000002460111772
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
95105017641000002431263090
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
77102030170000270202842888
PKO Oddział 1 w Legnicy
ul. Wrocławska 25 59-220 Legnica POLSKA
40105017481000009075931718
INGBSK Oddział w Legnicy ul. Wrocławska 27
ul. Wrocławska 27 59-220 Legnica POLSKA
53160014621897604150000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
56124062921111001097881093
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
46114010100000334831001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
94105017641000009032611882
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9251C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWAGRAŃ WIDEO GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANATECHNOLOGICZNEGONICZNEJJ NIE SKLASYFIKOWANANA CZYSZCZĄCYCHYFIKOWANAACYJNYCH - LOKALNYCHESYŁOWYCHMICHAŁ MACIĄGA
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ GÓRZNY
zgłaszający - członek zarządu
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
MARIUSZ ANTONI PANEK
Wspólnik
2003-01-24
2007-12-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MICHAŁ JERZY KACZOROWSKI
Wspólnik
2003-01-24
2007-12-14
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-12-14
2008-04-01
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 PLN
14110766800000
Wspólnik
2008-04-01
2008-05-21
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ
19205803900000
TALNET HOLDING LIMITED
Wspólnik
2008-04-01
2009-01-20
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 350.000 ZŁ
FIDEA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED
Wspólnik
2008-04-01
2009-01-20
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁ
KEARLY INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2008-04-01
2009-01-20
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
JACEK ŚWIDERSKI POSIADA 99,9995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EURYDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 96,44% AKCJI W SPÓŁCE ORFE SPÓŁKA AKCYJNA, W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 3,56% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.. JACEK ŚWIDERSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z KRZYSZTOFEM SIEROTĄ ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI WAKACJE.PL S.A.
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
KRZYSZTOF SIEROTA POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HIGHCASTLE SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JADHAVE HOLDINGS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI ALBEMUTH INWESTYCJE S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ HIGHCASTLE SP. Z O.O. KRZYSZTOF SIEROTA WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI WAKACJE.PL S.A.
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ BRAŃSKI POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOW2 SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BORGOSIA INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI 10X S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W PÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ NOW2 SP. Z O.O. MICHAŁ BRAŃSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ KRZYSZTOFEM SIEROTĄ. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI WAKACJE.PL S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
MICHAŁ JERZY KACZOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-24
2007-12-14
MARIUSZ ANTONI PANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-24
2007-12-14
WOJCIECH KRZYSZTOF MAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-14
2009-01-20
CHRISTOPHER SCOTT JASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-14
2009-01-20
2003-01-24
2004-12-09
ALEJA GRUNWALDZKA, 141, GDAŃSK, 80-264, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie