KRS 0000023269
REGON00288758500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE "AWEX"- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE "AWEX"-
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Data usunięcia 08 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #7440Z REKLAMA #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUTADEUSZ CZEREP
Wspólnik
2001-06-28
2007-02-08
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA MARIA BOROWSKA
Wspólnik
2001-06-28
2007-02-08
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ.
EDWARD KOZŁOWSKI
Wspólnik
2001-06-28
2007-02-08
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ.
TADEUSZ CZEREP
Likwidator
2006-05-23
2007-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TADEUSZ CZEREP
PREZES ZARZĄDU
2001-06-28
2006-05-23
EDWARD KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2006-05-23
2001-06-28
2006-05-23
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE "AWEX"- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie