KRS 0000023983
REGON01186216700000
NazwaKONECRANES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKONECRANES POLAND
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 25 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2922Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓWCOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAKONECRANES SERVICE OY
Wspólnik
2001-06-29
2006-01-25
199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99500 ZŁ
TERESA JADWIGA BIEGOŃ SKURATOWICZ
Likwidator
2005-08-23
2006-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
HARRY OLLILA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2005-08-23
MARKKU LEINONEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2002-09-26
URPO YLONEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2002-09-26
JUKKA TUKONEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-26
2002-12-02
EUGENIUSZ LECZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-26
2005-08-23
SEBASTIAN KRAPF
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-02
2004-10-25
RIITTA LYYDIA KUJALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-18
2005-08-23
2001-06-29
2005-08-23
KONECRANES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-29
2002-04-29
CZERNIOWIECKA, 2B, WARSZAWA, 02-705, WARSZAWA, POLSKA
2002-04-29
2004-09-08
GÓRSKIEGO, 1A, WARSZAWA, 00-033, WARSZAWA, POLSKA
2004-09-08
2005-08-23
PIŃCZOWSKA, 12, WARSZAWA, 04-925, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie