KRS 0000126985
NIP5882031228
REGON19278448400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CITY-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CITY-SERVICE"
Data rejestracji 14 sie 2002 (22 lata temu) 14 sie 2002
Data usunięcia 22 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERUKRZYSZTOF GRZEGORZ KIEDROWSKI
Wspólnik
2002-08-14
2004-11-25
51 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ
PRZEMYSŁAW SŁAWOMIR OSSOWSKI
Wspólnik
2002-08-14
2004-11-25
49 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁ
PIOTR PIWNICKI
Wspólnik
2004-11-25
2018-06-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PIOTR POTRYKUS
Wspólnik
2018-06-20
2022-06-22
100 UDZIAŁÓW - 50.000 ZŁOTYCH
LESZEK HENRYK BUKOWSKI
Prokurent
2003-01-22
2004-11-25
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF GRZEGORZ KIEDROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-14
2002-11-08
PRZEMYSŁAW SŁAWOMIR OSSOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-14
2002-11-08
DARIUSZ MIECZYSŁAW RYDEL
PREZES ZARZĄDU
2002-11-08
2004-11-25
PIOTR PIWNICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-25
2013-10-09
PIOTR POTRYKUS
PREZES ZARZĄDU
2018-06-20
2022-06-22
2002-08-14
2002-08-27
"DAMKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-27
2004-11-25
"DOMKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-14
2002-09-20
LEDÓCHOWSKIEGO, 10B, GDYNIA, 81-189, GDYNIA, POLSKA
2002-09-20
2003-04-25
WYBICKIEGO, 52, BOJANO, 84-207, KOLECZKOWO, POLSKA
2003-04-25
2004-11-25
WROCŁAWSKA, 93, GDYNIA, 81-553, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie