KRS 0000419247
NIP5213630762
REGON14611121000000
NazwaTRAVEL NETWORK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRAVEL NETWORK SOLUTIONS
Data rejestracji 25 kwi 2012 (12 lat temu) 25 kwi 2012
Data usunięcia 09 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142 B, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 230000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@TRAVELNETWORK.PL
Dane podatkowe
NIP 5213630762
data rejestracji 26 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWDAMIAN JAROSŁAW OZGA
reprezentant
JOLANTA KOŁODZIEJCZYK
reprezentant
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
ANDRZEJ TEODOR STUDNICKI
Wspólnik
2012-04-25
2019-03-22
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
JOLANTA KOŁODZIEJCZYK
Wspólnik
2012-04-25
2019-03-22
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
ANETTA HELENA FRĄC JADCZYK
Wspólnik
2012-04-25
2019-03-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-02-25
2019-03-22
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ
01603331700000
Wspólnik
2019-03-22
2020-12-09
2.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230.000,00 ZŁ
19205803900000
Wspólnik
2012-04-25
2016-02-25
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁOTYCH
14441477300000
TOMASZ GRZEGORZ ULCYFER
Wspólnik
2012-04-25
2019-03-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
ADAM ROGALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-03-22
2020-12-09
JAN PAWEŁ PALASIK
Członek Organu Nadzoru
2019-09-24
2020-12-09
ANDRZEJ WIERZBA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-02
2019-03-22
ANDRZEJ TEODOR STUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2019-03-22
2019-09-24
DARIUSZ GÓRZNY
Członek Organu Nadzoru
2019-03-22
2020-12-09
ADAM ALEKSANDER BEREZA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-25
2016-11-02
MARIAN SZYPUŁA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-25
2019-03-22
JANUSZ MIROSŁAW ZAPĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2012-04-25
2019-03-22
JACEK ŚWIDERSKI
Beneficjent
JACEK ŚWIDERSKI POSIADA 99,95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EURYDYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BRIDGE 20 ENTERPRISES LIMITED, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 97,41% AKCJI W SPÓŁCE ORFE SPÓŁKA AKCYJNA, W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59 % AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ BRIDGE 20 ENTERPRISES LIMITED. JACEK ŚWIDERSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z KRZYSZTOFEM SIEROTĄ ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI WAKACJE.PL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW TRAVEL NETWORK SOLUTIONS SP. Z O.O.
MICHAŁ WIKTOR BRAŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ BRAŃSKI POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOW2 SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BORGOSIA INVESTMENTS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI 10X S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W PÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ NOW2 SP. Z O.O. MICHAŁ BRAŃSKI WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ KRZYSZTOFEM SIEROTĄ. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI WAKACJE.PL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW TRAVEL NETWORK SOLUTIONS SP. Z O.O.
KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA
Beneficjent
KRZYSZTOF SIEROTA POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HIGHCASTLE SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JADHAVE HOLDINGS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI ALBEMUTH INWESTYCJE S.A., W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA PONADTO BEZPOŚREDNIO 2,59% AKCJI, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA AKCJE DAJĄCE 18,6% GŁOSÓW W SPÓŁCE WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. KTÓREJ 0,1% AKCJI POSIADA PONADTO POPRZEZ JADHAVE HOLDINGS LIMITED. KRZYSZTOF SIEROTA WYKONUJE PRAWA GŁOSU W WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. NA PODSTAWIE POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA Z DNIA 19 MARCA 2015 ZAWARTEGO Z JACKIEM ŚWIDERSKIM ORAZ MICHAŁEM BRAŃSKIM. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. POSIADA 100% AKCJI W WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI WAKACJE.PL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW TRAVEL NETWORK SOLUTIONS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ TEODOR STUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-25
2019-03-22
JOLANTA KOŁODZIEJCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-25
2020-12-09
DAMIAN JAROSŁAW OZGA
PREZES ZARZĄDU
2019-03-22
2020-12-09
2012-04-25
2017-11-08
WORONICZA, 15, WARSZAWA, 02-625, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie