KRS 0000380389
NIP5213596835
REGON14284502600000
NazwaSOCIALIZER SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSOCIALIZER
Data rejestracji 09 mar 2011 (14 lat temu) 09 mar 2011
Data usunięcia 17 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CZERSKA, 12, WARSZAWA, 00-732, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 203250,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 203250,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2032500
Dane podatkowe
NIP 5213596835
data rejestracji 15 kwi 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHTOMASZ MICHAŁ DZIEKAN
Członek Organu Nadzoru
2016-11-18
2018-07-03
PRZEMYSŁAW EDWARD FURMAGA
Członek Organu Nadzoru
2018-07-03
2019-06-17
MACIEJ ŁUKASZ WASILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-30
2019-06-17
BARTOSZ MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-09
2014-03-31
EWA GUŁAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-09
2012-07-31
SŁAWOMIR STĘPNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-31
2018-08-30
AGATA KACZMARSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-31
2019-06-17
ANNA ZACHARZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-31
2017-08-16
KRZYSZTOF ANDRZEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-03-31
2015-06-12
KRZYSZTOF MARCIN MOCEK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-11
2017-08-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGATA KATARZYNA SZELIGA STASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-02-02
2018-08-30
ŁUKASZ MISIUKANIS
PREZES ZARZADU
2011-03-09
2018-02-02
ANDRZEJ KONRAD KONDRACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-02
2018-08-30
KRZYSZTOF MARCIN MOCEK
PREZES ZARZĄDU
2018-08-30
2019-06-17
2011-03-09
2012-03-02
CZERNIOWIECKA, 4 B, WARSZAWA, 02-705, WARSZAWA, POLSKA
2012-03-02
2013-05-20
ZAWRAT, 7, WARSZAWA, 02-702, WARSZAWA, POLSKA
2013-05-20
2015-06-12
RACŁAWICKA, 95, WARSZAWA, 02-634, WARSZAWA, POLSKA
Rozwój Socializer SA poprzez eksport serwisu Lubie.to
70 993,00 zł
29 054,09 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie