KRS 0000369757
NIP5252492488
REGON14265690500000
NazwaTREEHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTREEHOUSE
Data rejestracji 05 lis 2010 (14 lat temu) 05 lis 2010
Data usunięcia 01 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252492488
data rejestracji 20 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMIPRZEMYSŁAW TOMASZ KŁOBUT
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ PIOTR KLEPACKI
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT DIETRICH BURDA
Beneficjent
1940-02-09
KOMUNIKACE 2000 S.R.O.
Wspólnik
2010-11-05
2023-03-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2023-03-24
2023-06-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
93105171000000
TOMASZ MICHAŁ DZIEKAN
Prokurent
2011-12-06
2016-09-21
PROKURA SAMOISTNA
HUBERT DIETRICH BURDA
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 25,14% UDZIAŁÓW ORAZ JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE HUBERT BURDA MEDIA HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWA KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BURDA GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BURDA INTERNATIONAL HOLDING GMBH KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TREEHOUSE SP. Z O.O. POZA TYM BENEFICJETOWI RZECZYWISTEMY PRZYSŁUGUJE 100% PRAWA GŁOSU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
CHRISTIAN FIEDLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-05
2014-01-17
JUSTYNA NAMIĘTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-05
2021-12-21
MARGARET ANN DOWLING
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-17
2016-10-07
ALEXANDER SORG
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-07
2022-04-27
PRZEMYSŁAW TOMASZ KŁOBUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-21
2023-06-01
MACIEJ PIOTR KLEPACKI
PREZES ZARZĄDU
2022-09-12
2023-06-01
2010-11-05
2014-03-26
TOPIEL, 23, WARSZAWA, 00-342, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie