KRS 0000258659
NIP9721135060
REGON30030823700000
NazwaGRUPA BANKIER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA BANKIER.PL
Data rejestracji 23 cze 2006 (18 lat temu) 23 cze 2006
Data usunięcia 19 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KIJOWSKA, 1, WARSZAWA, 03-738, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR MAREK BRZEZIŃSKI
Wspólnik
2006-06-23
2009-02-03
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.100,00 ZŁ
JACEK KRZYSZTOF WAWROWSKI
Wspólnik
2006-06-23
2009-05-29
112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.200,00 ZŁ
MARCIN MACIEJ SPRINGER
Wspólnik
2006-06-23
2007-02-06
77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.700,00 ZŁ
Wspólnik
2007-02-06
2011-10-07
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁ
93214365000000
Wspólnik
2011-10-07
2014-12-11
701 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.100 ZŁ
14076250800000
MIH ALLEGRO HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2014-12-11
2015-02-26
701 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.100 ZŁ
Wspólnik
2015-02-26
2016-04-19
701 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.100,00 ZŁ
01182331600000
RADOSŁAW WŁODZIMIERZ PRZYBYŁ
Członek Organu Nadzoru
2010-08-23
2012-07-04
TOMASZ JAŻDŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-16
2008-06-02
MAGDALENA DULIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2010-01-21
ROMAN JACEK BRYŚ
Członek Organu Nadzoru
2010-01-21
2010-08-23
RAFAŁ KIERZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-16
2012-07-04
JOANNA KUZDAK
Członek Organu Nadzoru
2007-04-16
2012-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMINIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.
JACEK KRZYSZTOF WAWROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-23
2012-07-04
ARTUR MAREK BRZEZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-23
2010-08-23
MONIKA OWCZARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-04
2013-02-20
SŁAWOMIR MAREK KUBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-20
2014-02-06
ARTHUR VAN WIJCK JURRIAANSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-20
2015-02-26
TOMASZ JERZY JAŻDŻYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-20
2015-02-26
PATRICIA DEYNA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-26
2016-04-19
AGNIESZKA BARBARA STOJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-26
2016-04-19
MACIEJ PIOTR KLEPACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-26
2015-08-13
2006-06-23
2013-02-20
PIT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-23
2009-01-29
OBROŃCÓW TOBRUKU, 29, POZNAŃ, 61-695, POZNAŃ, POLSKA
2009-01-29
2012-07-04
BOGUSZA, 2, POZNAŃ, 61-608, POZNAŃ, POLSKA
2012-07-04
2013-02-11
MARCELIŃSKA, 90, POZNAŃ, 60-324, POZNAŃ, POLSKA
2013-02-11
2015-04-15
GRUNWALDZKA, 182, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie