KRS 0000357466
NIP8971762604
REGON02126903600000
NazwaOPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOPINEO
Data rejestracji 26 maj 2010 (14 lat temu) 26 maj 2010
Data usunięcia 08 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 12, WROCŁAW, 50-381, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7311 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ KUCHARZAK
Wspólnik
2010-05-26
2012-06-15
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-06-15
2015-09-25
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
02176097300000
Wspólnik
2014-10-09
2020-12-08
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14612730000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PAWEŁ KUCHARZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2015-09-25
ANNA KUCHARZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2014-10-09
RENATA MORLEWSKA SIPIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-09
2015-05-18
ZBIGNIEW PTASZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-09
2016-01-28
GRZEGORZ KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-18
2016-08-12
JOANNA KUZDAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2016-08-12
FRANZ KURY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-12
2020-12-08
ALDONA JANECZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-12
2020-12-08
MARIUSZ JANUSZ GRZESIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-12
2020-12-08
JERZY WOJCIECH KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-30
2018-06-25
2010-05-26
2013-10-02
ZELWEROWICZA, 20, WROCŁAW, 53-676, WROCŁAW, POLSKA
2013-10-02
2017-05-30
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 2-4, WROCŁAW, 53-333, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie