KRS 0000136936
REGON93228287600000
Nazwa"NOWA FIRMA. COM, SPÓŁKA AKCYJNA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOWA FIRMA. COM,
Data rejestracji 28 paź 2002 (22 lata temu) 28 paź 2002
Data usunięcia 22 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BRACI GIERYMSKICH, 156, WROCŁAW, 51-640, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#72 INFORMATYKA #5118 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEJ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADARIUSZ GOMUŁKIEWICZ
Likwidator
2005-05-24
2006-05-22
JERZY WOJCIECH KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-28
2003-08-14
PIOTR ANDRZEJ PODLAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-28
2005-05-24
MAREK LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-28
2005-05-24
ALEKSANDER JANUSZ SIUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-28
2005-05-24
GRZEGORZ FRANCISZEK OCHĘDZAN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-28
2005-05-24
MARIA HENRYKA ŻUKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-14
2005-05-24
MAŁGORZATA KOŚCIELNIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-24
2006-05-22
MAŁGORZATA JEŻ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-24
2006-05-22
MARIOLA TERESA KUTEK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-24
2006-05-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1/GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU 2/GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ PIOTR CIESIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-28
2005-05-24
2002-10-28
2003-01-24
"NOWA FIRMA.COM,SPÓŁKA AKCYJNA"
2003-01-24
2005-05-24
"NOWA FIRMA. COM, SPÓŁKA AKCYJNA"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie