KRS 0000312489
NIP8982181153
REGON14150929500000
NazwaRE - PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRE - PHARM
Data rejestracji 29 sie 2008 (16 lat temu) 29 sie 2008
Data usunięcia 11 mar 2016 11 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRACI GIERYMSKICH, 156, WROCŁAW, 51-640, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAJANUSZ ALEKSANDER KRASNOPOLSKI
Wspólnik
2008-08-29
2016-03-07
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁOTYCH
MARCIN TOMASZ WISZNIEWSKI
Wspólnik
2008-08-29
2009-12-09
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500,00 ZŁ
Wspólnik
2014-07-09
2016-03-11
2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93200333300000
ARIE ZWEIG
Wspólnik
2008-08-29
2009-12-09
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 ZŁ
SEABAY CONSULTING LTD.
Wspólnik
2009-12-09
2014-07-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
JOANNA FILIPEK
Prokurent
2010-07-28
2014-07-09
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ STEFAN GOMUŁKIEWICZ
Prokurent
2011-08-23
2014-07-09
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF WALENTY MIENDLARZEWSKI
Likwidator
2014-07-09
2016-03-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
JANUSZ ALEKSANDER KRASNOPOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-29
2009-12-09
WOJCIECH PIOTR ZEBURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-29
2009-12-09
DARIUSZ STEFAN GOMUŁKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-09
2011-08-23
KRZYSZTOF WALENTY MIENDLARZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-23
2014-07-09
2008-08-29
2009-12-09
RE PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-09
2014-07-09
RE - PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-29
2010-07-28
MICHAŁA KAJKI, 15, WARSZAWA, 04-634, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie