KRS 0000918639
NIP7011049686
REGON38983799500000
NazwaEDIPRESSE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEDIPRESSE MEDIA
Data rejestracji 31 sie 2021 (3 lata temu) 31 sie 2021
Data usunięcia 20 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIEJSKA, 19, WARSZAWA, 00-480, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAMARTINE MONIQUE BUFFLE - LAMUNIÈRE
Beneficjent
1947-12-04
ALICJA MODZELEWSKA - WAREC
zgłaszający - likwidator
SÉBASTIEN MARC LAMUNIÈRE
Beneficjent
1981-10-03
VANESSA ELISABETH LAMUNIÈRE
Beneficjent
1985-06-19
EDIPRESSE GROUPE S.A.
Wspólnik
2021-08-31
2023-02-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ALICJA MODZELEWSKA WAREC
Likwidator
2022-08-09
2023-02-20
MARTINE MONIQUE BUFFLE - LAMUNIÈRE
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI LAMUNIÈRE HOLDING SA POSIADAJĄCY 28,6 % AKCJI W TEJ SPÓŁCE, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE EDIPRESSE GROUPE SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EDIPRESSE MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
SÉBASTIEN MARC LAMUNIÈRE
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI GENERATION L SA POSIADAJĄCY 39.9 % AKCJI W TEJ SPÓŁCE, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 61.4 % AKCJI W SPÓŁCE LAMUNIÈRE HOLDING SA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE EDIPRESSE GROUPE SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EDIPRESSE MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
VANESSA ELISABETH LAMUNIÈRE
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI GENERATION L SA POSIADAJĄCY 39.9 % AKCJI W TEJ SPÓŁCE, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 61.4 % AKCJI W SPÓŁCE LAMUNIÈRE HOLDING SA, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE EDIPRESSE GROUPE SA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EDIPRESSE MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA WICHER SZCZESNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-08-31
2022-06-22
MACIEJ PIOTR KLEPACKI
PREZES ZARZĄDU
2021-08-31
2022-06-22
ALICJA MODZELEWSKA WAREC
PREZES ZARZĄDU
2022-06-22
2022-08-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-07
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6785.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 2975.54 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -7709.1 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10648.64 |
Aktywa razem | 2975.54 |
2023
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-10
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -221.98 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
Aktywa razem | 0 |
2021-08-31
2022-08-09
EDIPRESSE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie