KRS 0000032714
NIP8971411483
REGON93105171000000
NazwaBURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 17 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8971411483
data rejestracji 07 kwi 1999
status Czynny
04105000861000009031722706
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
26105000861000009031722698
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
27105000861000009031722680
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
36114010100000534302001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
49105000861000009031722672
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
57105000861000009031722722
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
58105000861000009080711972
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
73105000861000009080707822
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
79105000861000009031722714
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
80114010100000534302001082
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAHUBERT DIETRICH BURDA
Beneficjent
1940-02-09
PRZEMYSŁAW KŁOBUT
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ PIOTR KLEPACKI
zgłaszający - członek zarządu
POLEN CONSTANZE - VERLAG JOHN JAHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-21
2002-04-23
931045973
BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-21
2015-11-17
010021046
Wspólnik
2001-08-21
2013-11-06
01637908500000
Wspólnik
2007-11-19
2015-11-17
01732713300000
Wspólnik
2007-11-19
2015-11-17
01605275700000
BURDA INTERNATIONAL GMBH
Wspólnik
2013-11-06
2015-11-17
HUBERT DIETRICH BURDA
Beneficjent
JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ SPOLKI HUBERT BURDA MEDIA HOLDING SPOLKA KOMANDYTOWA W KTOREJ POSIADA 25,14% UDZIALOW, TA SPOLKA JEST 100% UDZIALOWCEM SPOLKI BUDRA GMBH KTORA POSIADA 100% UDZIALOW W SPOLCE BURDA INTERNATIONAL HOLDING GMBH, KTORA POSIADA 100% UDZIALOW W SPOLCE BURDA MEDIA POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCA , POZA TYM POSIADA 100% PRAW GLOSU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPODMIOT JEST REPREZENTOWANY PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA TJ: BURDA PUBLISHING POLSKA SP. Z O.O. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE - MARGARET ANN DOWLING.
BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Reprezentacji
2001-08-21
2015-11-17
010021046
2001-08-21
2013-12-17
G+J GRUNER+JAHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & C.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2001-08-21
2010-03-08
WYNALAZEK, 4, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie