KRS 0000111462
NIP5260012586
REGON01030426400000
NazwaBURDA DIGITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBURDA DIGITAL
Data rejestracji 17 maj 2002 (22 lata temu) 17 maj 2002
Data usunięcia 26 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2311320,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2311320,00 PLN
Wartość nominalna akcji120,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji19261
Dane kontaktowe
Email OFFICE@EDIPRESSE.PL
Dane podatkowe
NIP 5260012586
data rejestracji 25 wrz 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAMACIEJ PIOTR KLEPACKI
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA WICHER - SZCZESNA
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT DIETRICH BURDA
Beneficjent
1940-02-09
IZABELA AGNIESZKA BOCHENEK
Prokurent
2002-05-17
2003-04-11
SAMODZIELNA
ALICJA MODZELEWSKA
Prokurent
2004-06-30
2006-05-09
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ RAFAŁ SATKOWSKI
Prokurent
2009-04-17
2020-01-27
PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOROTA ELŻBIETA BUTRYM
Prokurent
2019-12-23
2022-10-26
PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA SMIT
Prokurent
2002-05-17
2020-01-27
PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIROSŁAW MIKOS
Prokurent
2002-05-17
2010-04-22
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIERRE LAMUNIERE
Członek Organu Nadzoru
2002-05-17
2020-08-07
MARCEL VICTOR PASCHE
Członek Organu Nadzoru
2002-05-17
2003-04-11
PAUL MISKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-17
2009-08-26
CHRISTOPHER RICHARD BOLTON
Członek Organu Nadzoru
2002-05-17
2007-07-02
PATRICK MARILLER
Członek Organu Nadzoru
2002-05-17
2003-04-11
JEAN CLAUDE MARCHAND
Członek Organu Nadzoru
2002-05-17
2005-05-20
CLAUDE COSTANTINI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2006-11-13
MARIE STEPHAN
Członek Organu Nadzoru
2022-06-09
2022-10-26
TIBERE ADLER
Członek Organu Nadzoru
2005-05-20
2011-11-28
GREGORY BLATT
Członek Organu Nadzoru
2006-11-13
2009-08-26
HUBERT DIETRICH BURDA
Beneficjent
JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI HUBERT BURDA MEDIA HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, W KTÓREJ POSIADA 25,14% UDZIAŁÓW, TA SPÓŁKA JEST 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI BUDRA GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BURDA INTERNATIONAL HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, A POZA TYM POSIADA 100% PRAWA GŁOSU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE „EDIPRESSE POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA, A POZA TYM POSIADA 100% PRAWA GŁOSU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW NAPIERAŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-17
2016-04-06
EWA KAMILA REDEL BYDŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2002-08-28
EWA KAMILA REDEL BYDŁOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-28
2010-04-22
EWA KAMILA REDEL BYDŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-22
2018-03-27
PAWEŁ RAFAŁ SATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-17
2009-02-12
IZABELA AGNIESZKA BOCHENEK STRAUSS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-11
2020-08-07
ALICJA MODZELEWSKA WAREC
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-09
2016-04-06
ALICJA MODZELEWSKA WAREC
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2016-04-06
2020-08-07
AGNIESZKA WICHER SZCZESNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-21
2022-10-26
MACIEJ PIOTR KLEPACKI
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2020-08-07
2022-10-26
2002-05-17
2022-06-09
"EDIPRESSE POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-05-17
2004-10-29
WIEJSKA, 19, WARSZAWA, 00-480, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie