KRS 0000421855
NIP6182141814
REGON30208129800000
NazwaEUROFISC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROFISC.EU
Data rejestracji 30 maj 2012 (12 lat temu) 30 maj 2012
Data usunięcia 24 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRESOWA, 4, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@EUROFISC.EU
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWITOLD KADŁUCZKA
Beneficjent
ARTUR MAREK BRZEZIŃSKI
Beneficjent
ARTUR MAREK BRZEZIŃSKI
reprezentant
MAŁGORZATA RENATA SZOSTKIEWICZ
Beneficjent
HENRYK ANDRZEJ OLEŚ
Beneficjent
JERZY KAZIMIERZ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2020-09-24
JACEK ALEKSANDER KOŁACZ
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2020-09-24
DOROTA DAGMARA JACHOWICZ-BRZEZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2020-09-24
ARTUR MAREK BRZEZIŃSKI
Wspólnik
2012-05-30
2020-09-24
251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.100,00 ZŁ
Wspólnik
2012-05-30
2020-09-24
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
12056422100000
WITOLD KADŁUCZKA
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MIASTECZKA MULTIMEDIALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, UDZIAŁOWCA EUROFISC.EU SP. Z O.O.
ARTUR MAREK BRZEZIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAŁGORZATA RENATA SZOSTKIEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU MIASTECZKA MULTIMEDIALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, UDZIAŁOWCA EUROFISC.EU SP. Z O.O.
HENRYK ANDRZEJ OLEŚ
Beneficjent
WSPÓLNIK I CZŁONEK ZARZĄDU SPÓLKI EDELMET SP. Z O.O. , KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM WIĘKSZOŚCIOWYM MIASTECZKO MULTIMEDIALNE SP. Z O.O., WSPÓLNIKA MNIEJSZOŚCIOWEGO EUROFISC.EU EP. Z O.O. (49,9%)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR MAREK BRZEZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-30
2020-09-24
2012-05-30
2020-09-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-30
2020-09-24
EUROFISC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-05-30
2020-09-24
KRESOWA, 4, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2012-05-30
2020-09-24
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie