KRS 0000493884
NIP7792420393
REGON30265547000000
NazwaCENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENEO
Data rejestracji 10 sty 2014 (11 lat temu) 10 sty 2014
Data usunięcia 28 mar 2018 28 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 182, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 145700,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETMIH ACAMLA B.V.
Wspólnik
2014-01-10
2014-05-16
2.914 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.700,00 ZŁ
NASPERS OCS POLAND B.V.
Wspólnik
2014-05-16
2014-11-14
2.914 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145.700,00 ZŁ
BUSCAPE COMPANY LATAM HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2014-11-14
2016-06-30
2.914 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145.700,00 ZŁ
MIH ALLEGRO HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2016-06-30
2016-10-12
2.914 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145.700,00 ZŁ
CENEO HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2016-10-12
2017-03-28
2.914 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145.700,00 ZŁ
Wspólnik
2017-03-28
2018-03-28
2914 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.700,00 ZŁ
36533898600000
BARTOSZ MICHAŁ WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2017-03-28
2017-11-29
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
PAWEŁ KOWALSKI
Prokurent
2017-03-28
2018-03-28
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
WOJCIECH PIECHOCKI
Prokurent
2017-11-29
2018-03-28
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW TOMASZ BUDKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-10
2015-05-04
VĂCLAV LIŠKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-22
2016-01-05
JAN MIKULKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-22
2016-01-05
MARCIN DANIEL ŁACHAJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-04
2018-03-28
PRZEMYSŁAW TOMASZ BUDKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-05
2016-06-30
PRZEMYSŁAW TOMASZ BUDKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-30
2018-03-28
JOANNA SOBAŃSKA GLUMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-18
2017-03-28
ANNA MARIA PARDEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-07
2018-01-02
2014-01-10
2018-03-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-10
2018-03-28
CENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-10
2018-03-28
GRUNWALDZKA, 182, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA
2015-01-26
2018-03-28
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2015-01-26
2018-03-28
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-03-18
2018-03-28
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie