KRS 0000558686
NIP5272736999
REGON36157142100000
NazwaFUNDACJA INSTYTUT MYŚLI GOSPODARCZEJ "RZECZPOSPOLITA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINSTYTUT MYŚLI GOSPODARCZEJ "RZECZPOSPOLITA"
Data rejestracji 20 maj 2015 (9 lat temu) 20 maj 2015
Data usunięcia 12 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMACIEJ ANDRZEJ MACIEJOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-12-12
2024-09-12
TOMASZ STANISŁAW JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-08-30
2024-09-12
MAREK ADAM DWORAK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-20
2024-09-12
MARIA KRYSTYNA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-20
2018-10-17
ERYK GRZEGORZ KŁOPOTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-20
2016-08-22
DARIUSZ ADAM BĄK
Członek Organu Nadzoru
2016-08-22
2018-05-23
TOMASZ JERZY JAŻDŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-05-23
2022-12-12
JAROSŁAW ROBERT MACHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2018-10-17
2023-08-30
MAGDALENA ANITA DULIŃSKA
Likwidator
2024-02-21
2024-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SPRAWUJĄCY FUNKCJĘ JEDNOOSOBOWO. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MAGDALENA ANITA DULIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-23
2024-02-21
PIOTR MARIUSZ ŁYSEK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-20
2018-10-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinOp
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 748.05 |
Aktywa razem | 748.05 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinOp
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 139.65 |
Aktywa razem | 139.65 |
2015-05-20
2024-02-21
FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI GOSPODARCZEJ "RZECZPOSPOLITA"
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie