KRS 0000362571
NIP9581635235
REGON22107036300000
NazwaRB3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRB3
Data rejestracji 10 sie 2010 (14 lat temu) 10 sie 2010
Data usunięcia 13 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres INŻ. JANA ŚMIDOWICZA, 48, GDYNIA, 81-127, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9581635235
data rejestracji 04 lis 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH MACIEJ FURMAN
Beneficjent
JACEK FURMAN
Beneficjent
ANDRZEJ ZBIGNIEW FURMAN
Beneficjent
DARIUSZ ADAM BĄK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
DANUTA TAMIOLAKIS
Wspólnik
2010-08-10
2018-10-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
KATARZYNA MARZENA KŁOCZKO
Wspólnik
2010-08-10
2018-10-31
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁ
Wspólnik
2018-10-31
2023-04-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
47287125500000
KATARZYNA MARZENA KŁOCZKO
Prokurent
2010-08-10
2018-10-31
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH MACIEJ FURMAN
Beneficjent
PRZYSŁUGUJE 30 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W RB3 SP. Z O.O.
JACEK FURMAN
Beneficjent
PRZYSŁUGUJE 30 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W RB3 SP. Z O.O.
ANDRZEJ ZBIGNIEW FURMAN
Beneficjent
PRZYSŁUGUJE 33 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W RB3 SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
LECH KŁOCZKO
PREZES ZARZĄDU
2010-08-10
2018-10-31
JAROMIR SROGA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-31
2020-02-11
JAROMIR SROGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-11
2020-02-12
DARIUSZ BĄK
PREZES ZARZĄDU
2020-02-11
2023-04-13
2010-08-10
2023-04-13
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-10
2023-04-13
RB3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-10
2023-04-13
INŻ. JANA ŚMIDOWICZA, 48, GDYNIA, 81-127, GDYNIA, POLSKA
2018-08-23
2023-04-13
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2010-08-10
2023-04-13
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2010-08-10
2023-04-13
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2010-08-10
2023-04-13
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2010-08-10
2023-04-13
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2010-08-10
2023-04-13
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2010-08-10
2023-04-13
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie