KRS 0000352373
NIP8951968538
REGON02122285600000
NazwaASTEK FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASTEK FINANCE
Data rejestracji 31 mar 2010 (14 lat temu) 31 mar 2010
Data usunięcia 25 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA DŁUGOSZA, 60, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@ASTEKFINANCE.PL
Dane podatkowe
NIP 8951968538
data rejestracji 19 maj 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWJEAN-LUC BERNARD
Beneficjent
1959-08-19
JEAN - CHRISTOPHE BERNARD
zgłaszający - członek zarządu
1968-09-06
Wspólnik
2010-03-31
2012-01-02
110 (STO DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,00 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
02056444800000
Wspólnik
2010-03-31
2012-01-02
560 (PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93050655000000
PIOTR PAWEŁ POBROTYN
Wspólnik
2010-03-31
2012-01-02
220 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000,00 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR NOWICKI
Wspólnik
2010-03-31
2012-01-02
110 (STO DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500,00 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MICHAŁ ANDRZEJ GAJEWSKI
Wspólnik
2012-01-02
2016-10-26
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MICHAŁ JAKUB WĘDZICHA
Wspólnik
2016-03-30
2020-05-26
400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2016-03-30
2020-05-26
1.200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
36296889900000
Wspólnik
2020-05-26
2023-01-25
2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14079597900000
MICHAŁ CEZARY MAZUR
Wspólnik
2012-01-02
2015-10-01
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KAROL CISARŻ
Wspólnik
2015-10-01
2016-03-30
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ WITKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-03-31
2013-11-25
MICHAŁ ANDRZEJ GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-02
2016-10-26
JACEK KUJAWA
Członek Organu Nadzoru
2012-01-02
2013-11-25
EWA SŁONIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-25
2015-12-09
ZDZISŁAW GROCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-11-25
2017-11-02
MARCIN MAREK MICHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-09
2020-05-26
JUSTYNA ROSZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-12-09
2016-10-26
KAROL CISARŻ
Członek Organu Nadzoru
2016-10-26
2020-05-26
KAMIL BIRKA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-02
2020-05-26
JULIEN GAVALDON
Członek Organu Nadzoru
2020-05-26
2022-03-16
MARCIN FAKADEJ
Prokurent
2010-03-31
2012-01-02
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA WILCZEK
Prokurent
2012-01-02
2015-12-09
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ KOREK
Prokurent
2022-08-03
2023-01-25
PROKURA SAMOISTNA
JEAN-LUC BERNARD
Beneficjent
JEAN-LUC BERNARD POSIADA 84,06% UDZIAŁÓW W ASTEK INTERNATIONAL. ASTEK INTERNATIONAL POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ASTEK POLSKA SP. ZO.O., ASTEK POLSKA SP. ZO.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ASTEK FINANCE SP. ZO.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ JAKUB WĘDZICHA
PREZES ZARZĄDU
2015-12-28
2020-10-02
MICHAŁ JAKUB WĘDZICHA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-10-02
2022-03-16
YOANN BERTRAND ROULEAU
PREZES ZARZĄDU
2020-10-02
2021-02-26
MARTIN HOUITTE DE LA CHESNAIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-10-02
2022-08-03
JULIEN GAVALDON
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-08-03
2023-01-25
PIOTR NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-31
2012-01-02
MAREK GIREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-31
2012-01-02
MICHAŁ CEZARY MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2012-01-02
2014-10-07
SZYMON KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-07
2015-12-28
MACIEJ PIOTR SWAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-28
2021-02-01
2010-03-31
2012-01-02
"INSTITUTE OF MEDICAL INFOMATION TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2012-01-02
2022-03-16
"CORE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2010-03-31
2012-01-02
WOŁOWSKA, 6, WROCŁAW, 51-116, WROCŁAW, POLSKA
2012-01-02
2013-11-25
SOKOLNICZA, 5, WROCŁAW, 53-637, WROCŁAW, POLSKA
2013-11-25
2017-10-09
PL.SOLNY, 14, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie