KRS 0000307138
NIP7792273650
REGON30017781200000
NazwaMOBITRUST SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMOBITRUST
Data rejestracji 02 cze 2008 (16 lat temu) 02 cze 2008
Data usunięcia 22 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RAKONIEWICKA, 20, POZNAŃ, 60-111, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1218633,30 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1218633,30 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12186333
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOTOMASZ PAWEŁ DŁUGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2013-07-05
PIOTR DZIĘCIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2011-04-11
TOMASZ GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2011-04-11
MAREK ZUBER
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2011-10-06
SYLWIA SALAK NALEWAJKO
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2011-04-11
PIOTR MAJCHRZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-11
2011-10-06
MARIUSZ ADAM SKIBA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-11
2011-10-06
JAROSŁAW BALCAR
Członek Organu Nadzoru
2011-10-06
2020-05-22
MARIUSZ CEZARY GRENDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-06
2013-07-05
ADAM MARIAN FILIPOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-06
2020-05-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
TOMASZ PAWEŁ DŁUGIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2020-05-22
DARIUSZ PIOTR NAGÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2017-08-01
MARIUSZ ADAM SKIBA
PREZES ZARZĄDU
2008-06-02
2011-04-11
MARIUSZ PIOTR MALEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-02
2009-06-29
JACEK MIROSŁAW BZDURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-29
2011-10-06
TOMASZ LAJFERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-11
2011-10-06
LUKAS JEZNACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-26
2013-07-05
1988-12-15
MARCIN PIOTR BARTOSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-06
2012-05-17
MACIEJ JAKUB NALEWAJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-06
2012-05-17
PIOTR MAJCHRZAK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-06
2012-10-26
2008-06-02
2011-04-11
MATEJKI, 29, POZNAŃ, 60-768, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie