KRS 0000184180
NIP8971691910
REGON93295987600000
Nazwa"IPLAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIPLAY
Data rejestracji 19 gru 2003 (21 lat temu) 19 gru 2003
Data usunięcia 30 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRABISZYŃSKA, 214, WROCŁAW, 53-235, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 411000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMIWspólnik
2003-12-19
2007-08-09
629 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 314.500,00 (TRZYSTA CZTERNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
93203830800000
TOMASZ SZLADOWSKI
Wspólnik
2004-08-04
2005-10-19
30 (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-08-04
2005-10-19
14 (SŁOWNIE: CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 (SŁOWNIE: SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
63451520700000
TOMASZ GRZEGORZ SZLADOWSKI
Wspólnik
2006-07-25
2009-01-08
86 (OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 43.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
Wspólnik
2007-08-09
2009-10-29
802 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 401.000 ZŁ (CZTERYSTA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14047187000000
Wspólnik
2009-10-29
2013-12-30
822 (OSIEMSET DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 411.000 (CZTERYSTA JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01675031000000
MACIEJ SOPRYCH
Prokurent
2009-10-29
2010-11-12
PROKURA SAMOISTNA
ANNA ROMANA SUSZYŃSKA
Prokurent
2003-12-19
2005-10-19
SAMOISTNA
MAGDALENA MAŁA
Prokurent
2008-06-25
2009-01-08
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW DANIELEWSKI
Prokurent
2008-06-25
2009-01-08
SAMOISTNA
BOGDAN PRZEMYSŁAW WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2007-08-09
TOMASZ JANUSZ CZECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2007-08-09
PIOTR ADAM DŁUGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2007-08-09
TOMASZ DŁUGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-09
2008-06-25
WOJCIECH MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-09
2008-06-25
MARCIN FRĄCZEK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-09
2008-06-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ GRZEGORZ SZLADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-19
2008-06-25
ANDRZEJ JASIENIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH
2005-10-19
2008-06-25
ANDRZEJ JASIENIECKI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-25
2009-01-08
PRZEMYSŁAW DANIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-08
2010-11-12
SZYMON KARPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-08
2010-03-10
ADAM STANISŁAW DROŹDZIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-18
2013-12-30
2003-12-19
2007-02-09
RYNEK, 48, WROCŁAW, 50-116, WROCŁAW, POLSKA
2007-02-09
2007-08-09
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 15, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA
2007-08-09
2010-11-12
WITA STWOSZA, 16, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
Stworzenie nowej infrastruktury systemu informatycznego B2B dla spółki iPlay
622 200,00 zł
216 750,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie