KRS 0000097153
NIP8981988712
REGON93277583400000
Nazwa"LANET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLANET
Data rejestracji 07 mar 2002 (23 lata temu) 07 mar 2002
Data usunięcia 19 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLECZKI, 13, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 450000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEMARIUSZ IGNACIUK
Prokurent
2009-06-30
2010-01-19
PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA POPRZEZ DZIAŁANIE ŁĄCZNE Z DOWLONYM INNYM PROKURENTEM
MARCIN PIOTR OSIECKI
Prokurent
2007-11-21
2010-01-19
PROKURA JEDNOOOBOWA
ADAM KRZYSZTOF GAJEWSKI
Wspólnik
2002-03-07
2007-07-27
48 (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
PATRYK WIESŁAW DAWIDZIUK
Wspólnik
2002-03-07
2007-07-27
26 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 (SŁOWNIE: TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GRZEGORZ MARSZAŁEK
Wspólnik
2002-03-07
2007-07-27
26 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 (SŁOWNIE: TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-07-27
2008-05-28
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ. (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01156637400000
Wspólnik
2008-05-28
2010-01-19
900(DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOSCI 450.000 ZŁ(CZTERYSTA PIEĆDZIESIĄT TYSIECY ZŁOTYCH).
14055506300000
BERTRAND BARNARD LE GUERN
Członek Organu Nadzoru
2008-03-07
2009-02-11
PIOTR CZAPSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-07
2008-09-29
TOM ANTHONY RUHAN
Członek Organu Nadzoru
2008-03-07
2010-01-19
JONATHAN LOUIS EASTICK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-07
2010-01-19
PIOTR NESTEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-21
2010-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES SAMODZIELNIE.
ADAM KRZYSZTOF GAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-27
2010-01-19
PATRYK WIESŁAW DAWIDZIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-07
2007-07-27
GRZEGORZ MARSZAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-07
2007-07-27
KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-27
2010-01-19
ADAM KRZYSZTOF GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-07
2007-07-27
EWA MAGDALENA BZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-27
2009-06-30
ADAM STANISŁAW DROŹDZIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-30
2010-01-19
2002-03-07
2007-07-27
BAUDOUINA, 14, WROCŁAW, 51-606, WROCŁAW 48, POLSKA
2007-07-27
2009-06-10
KRAKOWSKA, 36-38, WROCŁAW, 50-425, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie