KRS 0000112382
REGON81245259300000
Nazwa"SSI NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSSI NET
Data rejestracji 13 maj 2002 (22 lata temu) 13 maj 2002
Data usunięcia 31 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 24, SZCZECIN, 71-410, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#6420 TELEKOMUNIKACJA #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5146 HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI FARMACEUTYCZNYMI I PARAFARMACEUTYCZNYMI #5117 HANDE HURTOWY ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI I WYROBAMI TYTONIOWYMI #5118 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEJ #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUELŻBIETA BOŻENA DUDZIŃSKA
Wspólnik
2002-05-13
2009-01-29
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RAFAŁ SERGIUSZ PACER
Wspólnik
2009-01-29
2010-08-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
DARIUSZ ARTUR PACER
Wspólnik
2009-01-29
2010-08-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2010-08-13
2011-01-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
32007008500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DARIUSZ ARTUR PACER
PREZES ZARZĄDU
2002-05-13
2010-06-24
KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-24
2011-01-31
MARIUSZ IGNACIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-24
2011-01-31
MARCIN PALKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-24
2010-11-09
MACIEJ TOMASZ MODRANKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-09
2011-01-31
2002-05-13
2002-08-01
BUDZISZYŃSKA, 8, SZCZECIN, 70-023, SZCZECIN, POLSKA
2002-08-01
2006-12-29
WOJSKA POLSKIEGO, 69, SZCZECIN, 70-479, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie