KRS 0000189047
NazwaTANKWARE OWSIAŃSKI SKONIECZNY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTANKWARE OWSIAŃSKI SKONIECZNY
Data rejestracji 30 sty 2004 (21 lat temu) 30 sty 2004
Data usunięcia 19 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 24, SZCZECIN, 71-410, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #72 INFORMATYKA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #744 REKLAMA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #7481 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEOMARCIN SKONIECZNY
Wspólnik
2004-01-30
2008-11-19
DANIEL ŁUKASZ OWSIAŃSKI
Wspólnik
2004-01-30
2008-11-19
MARCIN SKONIECZNY
Likwidator
2006-12-18
2008-11-19
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
MARCIN SKONIECZNY
Członek Organu Reprezentacji
2004-01-30
2006-12-18
DANIEL ŁUKASZ OWSIAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-01-30
2006-12-18
2004-01-30
2006-12-18
TANKWARE OWSIAŃSKI SKONIECZNY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie