KRS 0000342884
NIP5842686868
REGON22091060200000
Nazwa"LOGITUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOGITUS
Data rejestracji 26 lis 2009 (15 lat temu) 26 lis 2009
Data usunięcia 29 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ORZECHOWA, 5, GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842686868
data rejestracji 01 gru 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHANDRZEJ PIOTR GRADZI
reprezentant
MARCIN PALKOWSKI
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
Wspólnik
2009-11-26
2017-03-24
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ
22036665300000
MARCIN SEBASTIAN OMERNIK
Wspólnik
2009-11-26
2018-03-19
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ.
PRZEMYSŁAW WASILEWSKI
Wspólnik
2009-11-26
2018-03-19
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00 ZŁ.
EURO STYL REAL ESTATE FUND SCSP ( SOCIETÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE)
Wspólnik
2017-03-24
2017-07-11
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ.
FORUM IV FUNDUSZ ZAMKNIĘTY INWESTYCYJNY
Wspólnik
2017-07-11
2018-03-19
7.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 375.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2018-03-19
2021-12-01
10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500000,00 ZŁ.
36882792900000
Wspólnik
2021-12-01
2023-05-29
10001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500050,00 ZŁ.
01156637400000
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWEGO POLSATU S.A., SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POPRZEZ SPÓŁKĘ "NETIA" S.A. POSIADAJĄCĄ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ORAZ 100% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI "LOGITUS" SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW WASILEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2018-03-19
2021-12-01
ANDRZEJ PIOTR GRADZI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2021-12-01
2023-05-29
MIKOŁAJ KRZYSZTOF KONOPKA
PREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2018-03-19
DANIEL BOJANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-26
2018-03-19
MARCIN SEBASTIAN OMERNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-26
2018-03-19
MARCIN SEBASTIAN OMERNIK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2018-03-19
2021-12-01
MARCIN PALKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2021-12-01
2023-05-29
2009-11-26
2010-06-17
KIELNIEŃSKA, 123B, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA
2010-06-17
2012-03-06
WSPÓŁCZESNA, 1, BORKOWO, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
2012-03-06
2017-09-04
LESZCZYNOWA, 6, GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie