KRS 0000042951
NIP6772152115
REGON35720907700000
NazwaISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaISTS
Data rejestracji 11 wrz 2001 (23 lata temu) 11 wrz 2001
Data usunięcia 22 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOCIANA, 4A, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772152115
data rejestracji 03 sie 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWANDRZEJ PIOTR GRADZI
reprezentant
MARCIN PALKOWSKI
reprezentant
KATARZYNA BARBARA RYDZ
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
BARBARA HALINA SZTEFKO
Wspólnik
2019-11-21
2019-12-07
410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205000,00 ZŁ
MATEUSZ MICHAŁ SZTEFKO
Wspólnik
2019-11-21
2019-12-07
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-12-07
2022-07-22
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ
01156637400000
TOMASZ EMIL SZTEFKO
Wspólnik
2001-09-11
2019-11-21
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000ZŁ
SZYMON MARCIN SZTEFKO
Wspólnik
2001-09-11
2019-12-07
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150000,00 ZŁ
GRZEGORZ MARCIN BARTLER
Członek Organu Nadzoru
2020-03-11
2022-07-22
KRZYSZTOF JERZY ADASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-03-11
2022-07-22
TOMASZ ALEKSANDER DAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-03-11
2022-07-22
BARBARA HALINA SZTEFKO
Prokurent
2008-06-26
2019-12-07
SAMOISTNA
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWEGO POLSATU S.A., SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POPRZEZ SPÓŁKĘ "NETIA" S.A. POSIADAJĄCĄ 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ORAZ 100% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ISTS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
TOMASZ EMIL SZTEFKO
PREZES
2001-09-11
2019-12-07
KATARZYNA BARBARA RYDZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-07
2022-07-22
MARCIN PALKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-07
2022-07-22
ANDRZEJ PIOTR GRADZI
PREZES ZARZĄDU
2019-12-07
2022-07-22
2001-09-11
2007-06-27
AL.3 MAJA, 7, KRAKÓW, 32-063, KRAKÓW, POLSKA
2007-06-27
2009-09-15
OLEANDRY, 2, KRAKÓW, 32-063, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie