KRS 0000059369
REGON01612630300000
Nazwa"NETIA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNETIA 1
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 31 mar 2005 31 mar 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLECZKI, 13, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 124760000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6420 TELEKOMUNIKACJATELIA AB (PUBL.)
Wspólnik
2001-11-15
2003-09-03
137 236 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 723600 ZŁ
Wspólnik
2001-11-15
2005-03-31
1.247.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.760.000 ZŁOTYCH
01156637400000
MAREK POLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2005-03-31
GRZEGORZ KAZIMIERZ POPIELARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-08-29
AVRAHAM HOCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2003-09-03
MAREK ROCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-08-29
JAN FRANCISZEK GUZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2003-09-03
EWA DON SIEMION
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2003-09-03
KAZIMIERA ROŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-29
2003-09-03
TOM RUHAN
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2005-03-31
WALDEMAR OPALKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2005-03-31
PIOTR ERMEL
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2005-03-31
MIROSŁAW DARIUSZ KRAJEWSKI
Prokurent
2003-09-03
2005-03-31
PROKURA ŁĄCZNA
JACEK GRZEGORZ MROZIK
Prokurent
2003-09-03
2005-03-31
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
DAVID ZACH
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2002-08-29
WOJCIECH MARIAN HAŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2003-09-03
MIROSŁAW ŻURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2003-09-03
KJELL OVE BLOM
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2002-10-07
ZBIGNIEW JACEK ŁAPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2005-03-31
TORE STEFAN ALBERTSSON
PREZES
2002-08-29
2003-09-03
1963-07-18
WOJCIECH MADALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-07
2003-09-03
WOJCIECH MADALSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-09-03
2005-03-31
2001-11-15
2005-03-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2005-03-31
"NETIA 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-15
2005-03-31
POLECZKI, 13, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
2003-09-03
2005-03-31
6420G - PROJEKTOWANIE WEWNĘTRZNYCH (WEWNĄTRZ ZAKŁADOWYCH I POCHODNYCH) SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
2003-09-03
2005-03-31
4531D - BUDOWANIE WEWNĘTRZNYCH (WEWNĄTRZ ZAKŁADOWYCH I POCHODNYCH) SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
2003-09-03
2005-03-31
6420G - EKSPLOATACJA(WEWNĄTRZ ZAKŁADOWYCH I POCHODNYCH) SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
2003-09-03
2005-03-31
6420G - PROJEKTOWANIE I WPROWADZANIE NOWOCZESNYCH FORM I TECHNIK TELEKOMUNIKACYJNYCH
2003-09-03
2005-03-31
6420G - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE WEWNĘTRZNYCH (WEWNĄTRZ ZAKŁADOWYCH I POCHODNYCH) SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
2003-09-03
2005-03-31
32 - PRODUKCJA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
2003-09-03
2005-03-31
7134Z - WYNAJEM SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
2003-09-03
2005-03-31
51 - PROWADZENIE HANDLU W KRAJU
2003-09-03
2005-03-31
5170 - PROWADZENIE IMPORTU NA POTRZEBY USŁUGOWE SPÓŁKI, WSPÓLNIKÓW I KOOPERANTÓW
2003-09-03
2005-03-31
5170A - EKSPORT IMPORT SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie