KRS 0000108250
REGON01276195900000
NazwaPOLSKA FUNDACJA NAUK TELEKOMUNIKACYJNYCH IM. PROF JANUSZA GROSZKOWSKIEGO (FJG) W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKA NAUK TELEKOMUNIKACYJNYCH IM. PROF JANUSZA GROSZKOWSKIEGO (FJG)
Data rejestracji 18 kwi 2002 (22 lata temu) 18 kwi 2002
Data usunięcia 21 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres NOWOWIEJSKA, 15/19, WARSZAWA, 00-665, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#8030A SZKOŁY WYŻSZE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZALESZEK JÓZEF WROŃSKI
Likwidator
2007-06-28
2008-02-21
WŁADYSŁAW GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2008-02-21
LUCJAN JÓZEF GĘBORYS
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2008-02-21
WOJCIECH MARIAN HAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2008-02-21
JÓZEF LUBACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2008-02-21
ANDRZEJ PRZEMYSŁAW DOBROGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2008-02-21
RYSZARD GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2008-02-21
ZBIGNIEW JACEK KOTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2008-02-21
ZDZISŁAW KLESZCZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2008-02-21
KRZYSZTOF HOLEJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2008-02-21
FRANCISZEK WITOS
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2008-02-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU I ODPOWIEDNIO UMOCOWANY PEŁNOMOCNIK, BĄDŹ PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W RAMACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA SZCZEGÓLNEGO.
KORNEL BRUNON WYDRO
PREZES ZARZĄDU
2002-04-18
2007-06-28
ZBIGNIEW JACEK KOTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2007-06-28
FRANCISZEK WITOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2007-06-28
2002-04-18
2007-06-28
POLSKA FUNDACJA NAUK TELEKOMUNIKACYJNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO (FJG)
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie