KRS 0000034152
NIP5210081013
REGON01150756100000
NazwaAGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "ARCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "ARCH"
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 13 paź 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIEKAŁKIEWICZA, 5, WARSZAWA, 00-710, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #3220 PRODUKCJA NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5245 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6412 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7210 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440 REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANDRZEJ STEFAN RADZIMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2009-10-13
ALEKSANDER SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2009-10-13
GRAŻYNA HALINA OLEJNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-28
2009-10-13
RYSZARD ROMAN OLEJNIK
Wspólnik
2001-08-09
2009-05-21
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10500,00 ZŁ
ANDRZEJ STEFAN RADZIMIŃSKI
Wspólnik
2001-08-09
2009-05-21
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000,00 ZŁ
ALEKSANDER SZWARC
Wspólnik
2001-08-09
2009-05-21
89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44500,00 ZŁ
ANDRZEJ SZYMANOWSKI
Wspólnik
2009-05-21
2009-10-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RYSZARD ROMAN OLEJNIK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2009-10-13
2001-08-09
2008-01-09
OPACZEWSKA, 43, WARSZAWA, 02-201, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie