KRS 0000061213
NIP7393139849
REGON51097544500000
Nazwa"ALARMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALARMEX
Data rejestracji 10 lis 2001 (23 lata temu) 10 lis 2001
Data usunięcia 02 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 3, OLSZTYN, 10-416, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393139849
data rejestracji 25 maj 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUALICJA DANUTA ŻUK
Wspólnik
2001-11-10
2009-12-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
PRZEMYSŁAW MACONKO
Wspólnik
2001-11-10
2009-12-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ
TOMASZ ŻUK
Wspólnik
2006-02-16
2009-12-11
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500 ZŁ
Wspólnik
2009-12-11
2019-05-28
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
01085262300000
ANDRZEJ SZYMANOWSKI
Wspólnik
2019-05-28
2019-09-02
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00ZŁ
IWONA JADWIGA ŻUK
Prokurent
2006-10-11
2007-11-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
ALICJA DANUTA ŻUK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-10
2006-10-11
TOMASZ ŻUK
PREZES ZARZĄDU
2006-10-11
2007-11-16
PRZEMYSŁAW MACONKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-11
2009-12-11
ALICJA DANUTA ŻUK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-16
2009-12-11
KRZYSZTOF ŻUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-16
2009-12-11
ROMAN JAN GNAT
PREZES ZARZĄDU
2009-12-11
2019-09-02
2001-11-10
2003-01-14
PARTYZANTÓW, 92, OLSZTYN, 10-900, OLSZTYN, POLSKA
2003-01-14
2011-03-07
TOWAROWA, 2, OLSZTYN, 10-417, OLSZTYN, POLSKA
2011-03-07
2018-01-10
TOWAROWA, 1A, OLSZTYN, 10-416, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie