KRS 0000105877
NIP7393085266
REGON51092676000000
NazwaUNITY - T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNITY - T
Data rejestracji 10 kwi 2002 (22 lata temu) 10 kwi 2002
Data usunięcia 21 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POSTĘPU, 17, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80625,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393085266
data rejestracji 04 lut 2000
status Czynny
56124062921111001095323979
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
86124059181111000049099098
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆROBERT MAREK KACPERSKI
zgłaszający - komplementariusz
ANDRZEJ SZYMANOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ SZYMANOWSKI
Wspólnik
2002-04-10
2021-04-21
128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ SZYMANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
KOMPLEMENTARIUSZOWI ANDRZEJOWI SZYMANOWSKIEMU PRZYPADA UDZIAŁ W ZYSKU STANOWIĄCY 99% ZYSKU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ SZYMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-10
2004-03-30
JACEK LECH GAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-30
2007-10-04
TOMASZ JANISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-04
2013-03-08
PAWEŁ RUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-08
2017-04-11
PAWEŁ BOGUMIŁ KORZYBSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-04-11
2021-04-21
2002-04-10
2005-10-13
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "SOLID SECURITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-13
2006-06-29
UNITY TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-10
2004-08-25
RADIOWA, 20 A, OLSZTYN, 10-206, OLSZTYN, POLSKA
2004-08-25
2015-09-21
POSTĘPU, 17, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-21
2016-11-02
UL. POLECZKI, 35, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie