KRS 0000025999
REGON01219832300000
NazwaTELIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTELIA POLSKA
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 04 lip 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POLECZKI, 13, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2575000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2575000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji51500
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOLARS LINDBORG
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2003-07-04
LENNART MICHAELSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2001-08-24
STIG JOHANSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2001-08-24
MORGAN EKBERG
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2001-08-24
ANNIKA CHRISTIANSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-07-04
KAJ JUUL PEDERSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-07-04
CLAS HYGRELL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-07-04
LARS RYDIN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-07-04
LARS GULDSTRAND
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2001-08-24
INGMAR JONSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2001-08-24
MACIEJ WĘGIEŁEK
Likwidator
2001-11-29
2003-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TELIA AKTIEBOLAG Z SIEDZIBĄ W SZTOKHOLMIE, SZWECJA - SPÓŁKA PRAWA SZWEDZKIEGO
Jedyny Akcjonariusz
2001-07-09
2003-07-04
2001-07-09
2001-11-29
TELIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie