KRS 0000219794
NIP5272448036
REGON01583427400000
NazwaSTELLAR RETAIL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTELLAR RETAIL DEVELOPMENT
Data rejestracji 18 paź 2004 (20 lat temu) 18 paź 2004
Data usunięcia 04 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIENNA, 83, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 24200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272448036
data rejestracji 27 paź 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHLAURIE MCDONALD JONSSON
Beneficjent
1949-04-14
LARS JONSSON
Beneficjent
1948-03-01
KAMILA ANNA BRZOZOWSKA
reprezentant
TERESA AL AHMAD
reprezentant
STELLAR EUROPE HOLDINGS S.A.
Wspólnik
2004-10-18
2021-11-04
484.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.200.000,00 ZŁ
TERESA AL AHMAD
Likwidator
2018-05-07
2021-11-04
KAMILA ANNA BRZOZOWSKA
Likwidator
2018-05-07
2021-11-04
LAURIE MCDONALD JONSSON
Beneficjent
UDZIAŁY W JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA
LARS JONSSON
Beneficjent
UDZIAŁY W JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JEFFREY THOMAS COOK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2007-12-21
JEFFREY THOMAS COOK
WICE-PREZES ZARZĄDU
2007-12-21
2011-08-05
VALERIE LYNNE MARGULIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2005-07-19
SVEN ERIK, MAGNUS MANNESSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-18
2007-12-21
SVEN ERIK, MAGNUS MANNESSON
PREZES ZARZĄDU
2007-12-21
2018-05-07
TAGE EMIL, TORVALD BERGSTROM
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-18
2007-12-21
PAIGE IRVING BROWN
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-02
2018-05-07
TORE BERTIL ROSWALL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-29
2012-12-19
PAIGE IRVING BROWN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-05
2018-02-02
2004-10-18
2018-05-07
STELLAR RETAIL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-18
2014-02-14
AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-14
2017-07-05
GRZYBOWSKA, 12/14, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie