KRS 0000162510
NIP6762142285
REGON35715716200000
NazwaVALODE ET PISTRE ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVALODE ET PISTRE ARCHITEKCI
Data rejestracji 21 maj 2003 (21 lat temu) 21 maj 2003
Data usunięcia 05 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNA, 83, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPIOTR MICHALEWICZ
Prokurent
2008-05-13
2009-06-19
PROKURA SAMOISTNA
TERESA AL AHMAD
Likwidator
2014-09-22
2015-11-05
VALODE ET PISTRE ARCHITECTES SARL, SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO
Wspólnik
2003-05-21
2010-06-30
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁOTYCH
JEAN FRANCOIS PISTRE
Wspólnik
2003-05-21
2010-06-30
70 UDZIAŁÓW PO 500 PLN, ŁĄCZNIE 35000 PLN
DENIS JEAN VALODE
Wspólnik
2003-05-21
2010-06-30
70 UDZIAŁÓW PO 500 PLN, ŁĄCZNIE 35000 PLN
OLIVIER JEAN BOISSONNET
Wspólnik
2003-05-21
2009-05-25
40 UDZIAŁÓW PO 500 PLN, ŁĄCZNIE 20000 PLN
VALODE & PISTRE ET ASSOCIES SARL, SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO
Wspólnik
2010-06-30
2015-11-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ DOKUMENTY SAMODZIELNIE W SPRAWACH ZWYKŁAEGO ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI WYŁĄCZONYCH ZE ZWYKŁAEGO ZARZĄDU, WYMIENIONYCH W § 12 PKT 4 UMOWY ORAZ CZYNNOŚCI PRZEKRACZJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄ I DOKUMENTY PODPISUJĄ ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z JEAN FRANCOIS ANDRE PISTRE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z DENIS JEAN VALODE.
DENIS JEAN VALODE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-21
2014-09-22
OLIVIER JEAN BOISSONNET
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-21
2010-02-09
JEAN FRANCOIS PISTRE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-21
2014-09-22
2003-05-21
2005-07-28
SZPITALNA, 38, KRAKÓW, 31-024, KRAKÓW, POLSKA
2005-07-28
2009-06-19
WIDOK, 8, WARSZAWA, 00-023, WARSZAWA, POLSKA
2009-06-19
2013-10-02
LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
2003-05-21
2005-07-28
VALODE ET PISTRE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-28
2014-09-22
VALODE ET PISTRE ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie