KRS 0000219734
NIP5272448042
REGON01583428000000
NazwaSTELLAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTELLAR POLSKA
Data rejestracji 18 paź 2004 (20 lat temu) 18 paź 2004
Data usunięcia 20 mar 2017 20 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIENNA, 83, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1450000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTELLAR EUROPE HOLDINGS S.A.
Wspólnik
2004-10-18
2017-03-20
29.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450.000,00 ZŁOTYCH
KAMILA ANNA BRZOZOWSKA
Likwidator
2016-03-01
2017-03-20
TERESA AL AHMAD
Likwidator
2016-03-01
2017-03-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, O ILE TACY ISTNIEJĄ, SĄ UPOWAŻNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W TYM PREZESEM LUB WICEPREZESEM.
TAGE EMIL, TORVALD BERGSTROM
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-18
2007-12-21
PAIGE IRVING BROWN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-14
2016-03-01
JEFFREY THOMAS COOK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2007-12-21
JEFFREY THOMAS COOK
WICE-PREZES ZARZĄDU
2007-12-21
2011-05-14
VALERIE LYNNE MARGULIS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2005-07-06
SVEN ERIK, MAGNUS MANNESSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-18
2007-12-21
SVEN ERIK, MAGNUS MANNESSON
PREZES ZARZĄDU
2007-12-21
2016-03-01
2004-10-18
2016-03-01
STELLAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-18
2014-02-14
AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-14
2015-12-15
GRZYBOWSKA, 12/14, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie