KRS 0000166276
NIP5213125828
REGON01717559700000
NazwaBW CORPORATE SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBW CORPORATE SERVICES
Data rejestracji 11 sie 2003 (21 lat temu) 11 sie 2003
Data usunięcia 18 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SIENNA, 83, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Dane podatkowe
NIP 5213125828
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
25191010482787996811470001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
95191010482787996811470002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIPIERRE LEON WAUTELET
Beneficjent
1945-09-19
PIERRE LEON WAUTELET
reprezentant
1945-09-19
TERESA AL AHMAD
Beneficjent
TERESA AL AHMAD
reprezentant
ANTOINE VILLENEUVE
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2004-10-05
NICOLAS THIERRY
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2004-10-05
JEAN BAPTISTE MAQUAIRE
Członek Organu Nadzoru
2003-08-11
2004-10-05
PIERRE WAUTELET
Członek Organu Nadzoru
2004-10-05
2006-10-23
BOŻENA TRYLSKA SARZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-05
2020-11-18
KAMILA BRZOZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-05
2020-11-18
AMINA AL AHMAD
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2020-11-18
PIERRE LEON WAUTELET
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
TERESA AL AHMAD
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PATRICK ESCANDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-11
2004-10-05
TERESA AL AHMAD
PREZES ZARZĄDU
2004-10-05
2020-11-18
2003-08-11
2006-11-29
CANAL NUMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
2006-11-29
2010-02-15
BW GLOBAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
2003-08-11
2004-10-05
CYPRYJSKA, 2 A, WARSZAWA, 02-761, WARSZAWA, POLSKA
2004-10-05
2013-10-16
LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie