KRS 0000210413
NIP8512871529
REGON81268877500000
NazwaINFRAPARK POLICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINFRAPARK POLICE
Data rejestracji 21 cze 2004 (20 lat temu) 21 cze 2004
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KUŹNICKA, 1, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14985750,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14985750,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji299715
Dane podatkowe
NIP 8512871529
data rejestracji 21 cze 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #310 PRODUKCJA MEBLI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMACIEJ DARIUSZ GREINERT
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2015-02-25
ADAM STECYK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-20
2020-01-09
ANNA RYBAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-11-20
2015-02-25
EDWARD FRANCISZEK URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-21
2007-05-02
ANDRZEJ WITOLD KUROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-21
2006-12-29
JAN FRANCISZEK GUZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-21
2006-06-09
BARBARA OLONKO
Członek Organu Nadzoru
2004-06-21
2007-01-12
WALDEMAR RYSZARD ZIEMAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-21
2008-11-20
BARBARA IRENA SAWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-09
2006-12-29
STANISŁAW KASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-06-09
2006-12-29
TOMASZ PIOTR MELAN
Likwidator
2013-10-09
2020-01-09
TOMASZ KONRAD RZEWUSKI
Likwidator
2012-05-16
2013-10-09
GRAŻYNA ELŻBIETA WALZ
Likwidator
2012-05-16
2020-01-09
ALFRED KOWALUK
Prokurent
2004-09-20
2006-06-09
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA BEATA GÓRAL
Prokurent
2006-06-09
2008-12-10
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK MICHAŁ ABRAMOWSKI
Prokurent
2006-12-29
2009-02-13
ŁĄCZNA
WOJCIECH KUŹMIŃSKI
Prokurent
2010-10-26
2010-10-26
SAMOISTNA
MAREK MICHAŁ ABRAMOWSKI
Prokurent
2011-05-18
2012-05-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM ROMAN GĄSIOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-21
2006-06-09
KAZIMIERZ TRZCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2008-12-10
GRZEGORZ ADAM DŁUGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2006-06-09
2006-12-29
MAREK JÓZEF KALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-12-19
2007-08-30
ARKADIUSZ MARCIN PAWLAK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2007-08-30
2008-11-20
RAFAŁ PIOTR ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-31
2010-10-26
PIOTR JÓZEF ZABOREK
PREZES ZARZĄDU
2008-11-20
2009-03-19
TOMASZ KONRAD RZEWUSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-10-26
2012-05-16
WOJCIECH KUŹMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-10
2010-10-26
MACIEJ DARIUSZ GREINERT
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2010-10-26
2010-10-26
2004-06-21
2012-05-16
"INFRAPARK POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie