KRS 0000174323
NIP5252283388
REGON01558407300000
Nazwa"SEDINA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSEDINA INVEST
Data rejestracji 08 paź 2003 (21 lat temu) 08 paź 2003
Data usunięcia 25 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GOŁĘBIA, 13, SZCZECIN, 71-696, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (62)
#371 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #372 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #634 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #725 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #746 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #801 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #802 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #803 SZKOLNICTWO WYŻSZE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO #922 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #925 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7911 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWWspólnik
2003-10-08
2007-07-11
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01621161200000
ANDRZEJ MARIAN SKOWROŃSKI
Wspólnik
2003-10-08
2007-07-11
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
STANISŁAW ANDRZEJ ALBINOWSKI
Wspólnik
2003-10-08
2007-07-11
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAN STANISŁAW KURBIEL
Wspólnik
2003-10-08
2007-07-11
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF ANDRZEJ PAWELEC
Wspólnik
2003-10-08
2007-07-11
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LESZEK WŁODZIMIERZ PAJEWSKI
Wspólnik
2007-07-11
2019-09-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
EDWARD FRANCISZEK URBAŃCZYK
Wspólnik
2007-07-11
2019-09-25
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ KLONOWSKI
Prokurent
2003-10-08
2007-07-11
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ MARIAN SKOWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-08
2007-07-11
JAN KURBIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-08
2007-07-11
LESZEK WŁODZIMIERZ PAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-11
2019-09-25
2003-10-08
2008-10-14
"PARA INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-08
2007-07-11
GWIAŹDZISTA, 5 B, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
2007-07-11
2008-10-14
GRZYBOWA, 8 B, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie