KRS 0000018418
REGON81000314100000
NazwaFABRYKA PAPIERU SZCZECIN - SKOLWIN SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFABRYKA PAPIERU SZCZECIN - SKOLWIN
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Data usunięcia 15 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STOŁCZYŃSKA, 100, SZCZECIN, 71-869, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51993823,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 24464601,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji51993823
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #2122Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #2111Z PRODUKCJA MASY CELULOZOWEJMARIA JANUSZEWICZ
ZARZĄDCA
2004-03-17
2004-08-30
WITOLD WŁADYSŁAW SAROSIEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2002-05-09
ROZALIA DANIELA CICHA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2002-05-28
MIROSŁAW JULIAN ZDANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2001-09-27
FINN TUEDE JACOBSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2003-09-10
MAREK SŁOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2002-05-28
EDWARD FRANCISZEK URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2003-09-10
ANNA SAROSIEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2003-09-10
ANDRZEJ HENRYK JAGUŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2003-03-05
DARIUSZ ZARZECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2003-09-10
ZBIGNIEW TOMASZ MIKLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-28
2002-08-06
MARIA JANUSZEWICZ
Powiernik
2004-08-30
2012-06-15
JACEK KLECZAJ
Kurator
2005-02-04
2012-06-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WITOLD WŁADYSŁAW SAROSIEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2003-09-10
JACEK JAROSŁAW GRYCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-06
2003-07-16
BEATA DANUTA ZIELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-06
2002-11-25
JACEK PIETRYKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2003-03-05
ZENON JÓZEF DEMIASZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2003-03-05
ANDRZEJ HENRYK JAGUŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2003-07-16
JACEK PIĘTNIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-05
2003-07-16
LESZEK ANDRZEJ SIWEK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-16
2005-09-26
JERZY PIWOWARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-16
2005-09-26
WITOLD WŁADYSŁAW SAROSIEK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-09
2003-07-16
2001-06-12
2012-06-15
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-12
2012-06-15
FABRYKA PAPIERU SZCZECIN - SKOLWIN SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-12
2012-06-15
STOŁCZYŃSKA, 100, SZCZECIN, 71-869, SZCZECIN, POLSKA
2001-06-22
2012-06-15
2112Z - PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
2001-06-12
2012-06-15
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
2001-06-12
2012-06-15
5263Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
2001-06-12
2012-06-15
4010A - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2001-06-12
2012-06-15
4030A - PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2001-06-12
2012-06-15
4030B - DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2001-06-12
2012-06-15
2122Z - PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
2001-06-12
2012-06-15
2222Z - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-06-22
2012-06-15
9000D - ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2001-06-12
2012-06-15
6311 - PRZEŁADUNEK TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie