KRS 0000153858
NIP5262828197
REGON01283620300000
NazwaBREL - FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBREL - FINANCE
Data rejestracji 05 mar 2003 (22 lata temu) 05 mar 2003
Data usunięcia 11 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. I. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJVEIT MARTIN
Likwidator
2008-04-07
2008-12-11
JACEK ZAJĄC
Likwidator
2008-04-07
2008-12-11
Wspólnik
2003-03-05
2008-12-11
499 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 249.500,00 ZŁOTYCH
01252780900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO TYLKO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VEIT MARTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-07
2008-04-07
JACEK ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-25
2008-04-07
VEIT MARTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-05
2005-01-14
ZBIGNIEW TOMASZ MIKLEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-05
2004-01-09
SŁAWOMIR RESZKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-05
2005-01-14
ANDRZEJ JERZY SUGAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-14
2006-09-25
KRZYSZTOF WOJCIECH TELEGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-14
2005-04-07
2003-03-05
2005-01-25
RAVENNA GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-25
2008-04-07
BREL - FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-05
2004-01-09
MARSZAŁKOWSKA, 82, WARSZAWA, 00-963, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie