KRS 0000234651
NIP5222772591
REGON14015587200000
NazwaIMMOFIDUCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMMOFIDUCIA
Data rejestracji 19 maj 2005 (19 lat temu) 19 maj 2005
Data usunięcia 30 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. I. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222772591
data rejestracji 23 cze 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHPIOTR BARANEK
Beneficjent
PIOTR GADOMSKI
reprezentant
JACEK RAKOWSKI
reprezentant
PIOTR WIESŁAW PUCHALSKI
Beneficjent
CEZARY MARIUSZ RACZYŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ SPRINGER
Wspólnik
2005-05-19
2006-03-31
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
RYSZARD WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK
Wspólnik
2005-05-19
2006-03-31
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
Wspólnik
2006-03-31
2009-10-30
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
63122681000000
Wspólnik
2009-10-30
2022-11-30
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
01252780900000
JACEK DARIUSZ RAKOWSKI
Likwidator
2021-12-22
2022-11-30
PIOTR GADOMSKI
Likwidator
2021-12-22
2022-11-30
PIOTR BARANEK
Beneficjent
SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ - MLEASING 100%UDZIAŁOWIEC IMMOFIDUCIA
PIOTR WIESŁAW PUCHALSKI
Beneficjent
SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ - MLEASING 100%UDZIAŁOWIEC IMMOFIDUCIA
CEZARY MARIUSZ RACZYŃSKI
Beneficjent
SPRAWOWANIE POŚREDNIO KONTROLI POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ - MLEASING 100%UDZIAŁOWIEC IMMOFIDUCIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ SPRINGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-19
2006-04-14
RYSZARD WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-19
2006-04-14
MATEUSZ JACEK SKUBISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-14
2008-03-18
JACEK DARIUSZ RAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-14
2021-12-22
AGNIESZKA EWA KACZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-18
2011-06-14
ARKADIUSZ RYSZARD KRZEMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-14
2019-07-29
PIOTR GADOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-29
2021-12-22
2005-05-19
2006-04-14
ESPEBER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-14
2021-12-22
IMMOFIDUCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-19
2006-03-31
STROŃSKA, 3, WARSZAWA, 01-461, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-31
2006-04-14
PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie