KRS 0000202962
NIP1230005616
REGON01006099700000
NazwaBRO-KON LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBRO-KON LOGISTYKA
Data rejestracji 07 kwi 2004 (20 lat temu) 07 kwi 2004
Data usunięcia 02 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 21, KAMIONKA, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2540000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1105Z PRODUKCJA PIWA #1106Z PRODUKCJA SŁODU #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHTERESA GRĄDZKA
Wspólnik
2004-04-07
2005-04-19
3.970 (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 397.000 (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
CZESŁAWA DUDA
Wspólnik
2004-04-07
2007-06-29
366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.600,00 ZŁOTYCH WRAZ Z MĘŻEM STANISŁAWEM DUDĄ NA ZASADACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ
STANISŁAW DUDA
Wspólnik
2004-04-07
2007-06-29
366 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.600,00 ZŁOTYCH WRAZ Z ŻONĄ CZESŁAWĄ DUDĄ NA ZASADACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ
NATALIA GRĄDZKA
Wspólnik
2005-04-19
2005-08-10
5434 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 543.400,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JAN JEDYNAK
Wspólnik
2005-08-10
2007-06-29
5434 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 543.400,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-06-29
2013-05-10
17 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 740 000 ZŁ
71001530200000
Wspólnik
2012-10-31
2013-05-10
8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000 ZŁOTYCH
14176501200000
Wspólnik
2013-05-10
2016-05-02
25400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2540000,00
30136360000000
TERESA GRĄDZKA
Prokurent
2004-04-07
2007-06-29
SAMOISTNA
ALEKSANDER WOLAK
Prokurent
2007-10-05
2009-08-17
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF ZBIGNIEW SZEWCZYK
Prokurent
2009-08-17
2013-05-10
PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)
KONRAD CEZARY KUZIOŁA
Likwidator
2013-11-20
2014-02-04
JACEK GUTSCHE
Likwidator
2014-02-04
2016-05-02
ANDRZEJ SPRINGER
Likwidator
2013-11-20
2014-02-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK GUTSCHE
PREZES ZARZĄDU
2013-05-10
2013-11-20
PIOTR BURCON
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-10
2013-11-20
ANDRZEJ JAN JEDYNAK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-07
2007-10-05
SŁAWOMIR SWETKOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2007-09-25
URSZULA KALINOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-29
2007-10-05
URSZULA KALINOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-05
2013-05-10
2004-04-07
2012-10-31
"BROWAR-KONSTANCIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-31
2013-11-20
"BROWAR KONSTANCIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-07
2013-11-20
11 A, OBORY, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie