KRS 0000314280
NIP7010172203
REGON14174995800000
NazwaHIBERON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHIBERON INVESTMENT
Data rejestracji 26 wrz 2008 (16 lat temu) 26 wrz 2008
Data usunięcia 05 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIANDRZEJ SPRINGER
Wspólnik
2008-09-26
2009-03-10
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁOTYCH
ANNA PIETRASZAK
Wspólnik
2008-09-26
2009-03-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
TOLLERTON INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2009-03-10
2016-02-05
22.635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.131.750 PLN
NTP S.A.R.L.
Wspólnik
2009-03-10
2014-07-23
22 365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.118.250 PLN
TELCO HOLDINGS S.A R.L
Wspólnik
2014-07-23
2016-02-05
22.365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.118.250,00 ZŁOTYCH
BARBARA TEKIELI
Likwidator
2014-11-05
2016-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WYŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA PIETRASZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-26
2009-03-10
ZBIGNIEW CEZARY CYBULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-10
2010-03-19
PIOTR JEGIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-19
2014-11-05
2008-09-26
2014-11-05
HIBERON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-26
2011-01-21
KOSZYKOWA, 59, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie