KRS 0000044442
NIP5213433547
REGON35627104500000
NazwaEDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEDP
Data rejestracji 18 wrz 2001 (23 lata temu) 18 wrz 2001
Data usunięcia 04 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMARIAN ANDREI
Beneficjent
1981-04-22
ROY LINDEN
reprezentant
RAN SHTARKMAN
reprezentant
DAVID DEKEL
Beneficjent
1965-05-31
RON HADASSI
Beneficjent
1965-03-24
DORI KEREN
reprezentant
1970-03-16
PLAZA CENTERS N.V.
Wspólnik
2001-09-18
2020-12-04
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
CLASSIC OR B.V.
Wspólnik
2007-07-25
2020-12-04
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARIAN ANDREI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PLAZA CENTERS N.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 250 Z 500 UDZIAŁÓW SPÓŁKI EDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
DAVID DEKEL
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PLAZA CENTERS N.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 250 Z 500 UDZIAŁÓW SPÓŁKI EDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
RON HADASSI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU PLAZA CENTERS N.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 250 Z 500 UDZIAŁÓW SPÓŁKI EDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
SHMUEL SAMMY SMUCHA
PREZES
2001-09-18
2007-03-28
RAN SHTARKMAN
PREZES
2007-03-28
2007-07-25
ROY LINDEN
CZŁONEK
2014-02-06
2020-12-04
GAD HAZUT
PREZES
2007-07-25
2014-02-06
DORI KEREN
WICEPREZES
2007-07-25
2020-12-04
1970-03-16
RAN SHTARKMAN
PREZES
2014-02-06
2020-12-04
2001-09-18
2007-07-25
BIAŁYSTOK PLAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-18
2007-03-28
NOWOWIEJSKIEGO, 53, POZNAŃ, 61-734, POZNAŃ, POLSKA
2007-03-28
2014-02-06
BELGIJSKA, 11, WARSZAWA, 02-511, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie