KRS 0000046004
NIP5261725489
REGON01233074500000
NazwaFCE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFCE BANK POLSKA
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 28 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 38150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 38150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji38150
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPETER JEPSON
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2011-12-29
CHARLIE PRATT
Członek Organu Nadzoru
2013-04-03
2015-09-04
JONATHAN DAVID CHILDS
Członek Organu Nadzoru
2014-04-11
2017-02-28
WOJCIECH CZAPSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-20
2017-02-28
CHARLES BILYEU
Członek Organu Nadzoru
2015-09-04
2017-02-28
DAVID BOWLES
Członek Organu Nadzoru
2003-09-19
2008-02-21
IAN GUNN
Członek Organu Nadzoru
2011-05-10
2014-04-11
PAUL KIERNAN
Członek Organu Nadzoru
2011-12-29
2017-02-28
NICK ROTHWELL
Członek Organu Nadzoru
2012-11-20
2013-04-03
JOHN COFFEY
Członek Organu Nadzoru
2013-04-03
2017-02-28
TOMASZ ROMAN KAMYKOWSKI
Prokurent
2007-11-08
2013-01-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA MUSZYŃSKA
Prokurent
2013-01-29
2015-02-20
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM BELINA
Prokurent
2015-02-20
2017-02-28
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
EWA TERESZKOWSKA
Prokurent
2015-02-20
2017-02-28
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
WOJCIECH WACHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2008-02-21
WOJCIECH WACHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-21
2017-02-28
STEVEN MARK BRIDGMAN
PREZES ZARZĄDU
2001-09-25
2002-01-22
ANDRZEJ JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2002-04-08
KRZYSZTOF BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2008-02-21
KRZYSZTOF BEDNAREK
WICEPREZES
2008-02-21
2017-02-28
BEATA ANNA JASZCZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-25
2002-01-22
BEATA ANNA JASZCZUR
PREZES ZARZĄDU
2002-01-22
2007-11-08
ADAM BELINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-08
2015-02-20
ANNA MUSZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-20
2017-02-28
2001-09-25
2008-02-21
AL. JEROZOLIMSKIE, 181, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-21
2008-03-21
SUWAK, 1/3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie