KRS 0000052140
NIP5211000927
REGON01070809100000
NazwaGERMANOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGERMANOS POLSKA
Data rejestracji 10 paź 2001 (23 lata temu) 10 paź 2001
Data usunięcia 18 mar 2011 18 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27310000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAGERMANOS S.A.
Wspólnik
2001-10-10
2006-10-26
DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIESIĘĆ UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ JEDEN TYSIĄC KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWADZIEŚCIA PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH
TOLLERTON INVESTMENTS LTD
Wspólnik
2006-10-26
2007-06-12
25.210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.210.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-06-12
2011-03-18
27.310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.310.000,00 ZŁ
01580860900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
PANOS GERMANOS
PREZES ZARZĄDU
2001-10-10
2007-06-12
1950-06-16
JOANNIS KARAGIANNIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-10
2006-10-16
PRODROMOS ALEXIADIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-20
2005-12-15
JACEK KUŹNIECÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-15
2006-10-16
VASILEIOS BILLIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-16
2007-06-12
KONSTANTINOS KARAFOTAKIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-16
2007-01-02
MICHAŁ WAWRZYNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-02
2011-03-18
ZBIGNIEW NASIŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-12
2007-09-27
JACEK HENSLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-16
2009-02-27
BARTOSZ DOBRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-27
2011-03-18
2001-10-10
2002-12-04
"EKO - CONTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-10
2004-12-02
SZYSZKOWA, 20A, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA
2004-12-02
2008-07-22
SZYSZKOWA, 34, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie