KRS 0000335214
NIP5213537761
REGON14197293000000
NazwaPLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 sie 2009 (15 lat temu) 25 sie 2009
Data usunięcia 05 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WYNALAZEK, 1, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213537761
data rejestracji 01 kwi 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMIIXAVIER NIEL
Beneficjent
1965-08-25
MIKKEL FRANKILD NOESGAARD
reprezentant
MICHAŁ ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI
reprezentant
JEAN MARC HARION
reprezentant
PIOTR ARTUR KURIATA
reprezentant
BEATA MAŁGORZATA ZBOROWSKA
reprezentant
XAVIER NIEL
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY : 1 JEAN MARC HARION - PREZES ZARZĄDU 2. PIOTR ARTUR KURIATA - CZŁONEK ZARZĄDU 3. MIKKEL NOESGAARD - CZŁONEK ZARZĄDU 4. BEATA MAŁGORZATA ZBOROWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU 5. MICHAŁ ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2009-08-25
2023-01-05
14162893000000
2009-08-25
2014-10-17
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-08-25
2020-11-17
TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie